Informazioni su Marian Eleganti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marian Eleganti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4040941, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ASSOCIATION HELVÉTIQUE DE L'ORDRE SOUVERAIN, MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, DIT DE RHODES, DIT DE MALTE, in Luzern, CHE-109.700.222, Verein (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eleganti, Marian, von Uznach, in Dietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Raemy, Alain Guy, von Fribourg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2672105, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ASSOCIATION HELVÉTIQUE DE L'ORDRE SOUVERAIN, MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, DIT DE RHODES, DIT DE MALTE, in Luzern, CHE-109.700.222, Verein (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, Publ. 6961380).
Statutenänderung:
08.03.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonetti, Don Sandro, von Lugano, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fierz, Antoinette, von Dietlikon, Männedorf und Breil/Brigels, in Dietlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eleganti, Marian, von Uznach, in Dietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Chur];
Krämer, Paul Josef, von Gambarogno, in Gambarogno, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paximadi, Giorgio Stefano, von Lugano, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6961380, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ASSOCIATION HELVÉTIQUE DE L'ORDRE SOUVERAIN, MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, DIT DE RHODES, DIT DE MALTE, in Luzern, CH-100.6.025.564-5, Verein (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515540).
Statutenänderung:
23.06.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frossard de Saugy, Alexandre, von Moudon, in Pully, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krämer, Paolo, von Piazzogna, in Piazzogna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stopper, Andrea, von Lugano, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Weck, Hippolyte, von Fribourg, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Uitikon, Schatzmeister mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Aerni, René, von Hersiwil, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Sarmenstorf];
Clément, François, von Ependes FR, in Ependes FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Lausanne];
Eleganti, Marian, von Uznach, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zürich];
Toggenburg, Friedrich, von Ruschein, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wittenbach];
Berger, Gérald, von Reichenbach im Kandertal, in Uitikon, Schatzmeister, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Brenni, Sebastiano, von Mendrisio, in Mendrisio, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Francesco, von Oberkirch, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.