Informazioni su Nicolas Alexandre Elbaze
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nicolas Alexandre Elbaze
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005959713, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Karimon GmbH, in Zug, CHE-426.365.184, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521111).
Firma neu:
Karimon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbaze, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005746127, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
STG Switzerland AG, in Zug, CHE-463.317.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicolas, Pierre-Adrien Marcel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elbaze, Nicolas Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samar, Asad, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morgan, Russell, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liberale, Divina, italienische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004999585, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Squarepoint Op Co GmbH, in Zug, CHE-460.703.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cauchon, Philippe, kanadischer Staatsangehöriger, in Nyon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbaze, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dhote, Clément, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.