Informazioni su Andreas Eigenmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Eigenmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2339114, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Käsereigenossenschaft Siebenhausen, in Muolen, bestmögliche, gemeinsame Verwertung der verfügbaren Milch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2000, S. 6435).
Statutenänderung:
18.02.2002, 23.02.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Armin, von Gündelhart-Hörhausen, in Muolen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Josef, von Oberiberg, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eigenmann, Andreas, von Waldkirch, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Markus, von Mollis und Ebnat-Kappel, in Muolen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Angehrn, Cornel, von Muolen und Amriswil, in Muolen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Käsereigenossenschaft Siebenhausen, in Muolen, bestmögliche, gemeinsame Verwertung der verfügbaren Milch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 8.02.1993, S. 624).
Statutenänderung:
28.02.1967, 22.02.1996.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 5'000., Ohne Nachschusspflicht (bisher: Haftung: Unbeschränkte Nachschusspflicht für Bilanzverluste).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Beat, von Muolen, in Muolen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Othmar, von Muolen, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Markus, von Mollis und Ebnat-Kappel, in Muolen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Andreas, von Waldkirch, in Muolen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.