Informazioni su Cornel Angehrn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornel Angehrn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855816, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Muolen, in Muolen, CHE-103.439.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Cornel, von Muolen, in Muolen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schildknecht, Benno, von Gossau SG, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwitzer, Ernst, von Niederhelfenschwil, in Muolen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäckle, Christian, von Amriswil, in Hagenwil b. Amriswil (Amriswil), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004839246, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Muolen, in Muolen, CHE-103.439.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, S.0, Publ. 4155193).
Domizil neu:
c/o Markus Müller, Usserstadel 256, 9313 Muolen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Leo, von Fischingen, in Muolen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Ernst, von Trub, in Muolen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Hans, von Häggenschwil, in Muolen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäckle, Ernst, von Amriswil, in Hagenwil (Amriswil), Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Fischingen, in Muolen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Cornel, von Muolen, in Muolen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrle, Josef, von Muolen, in Muolen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwitzer, Ernst, von Niederhelfenschwil, in Muolen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3866534, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Käsereigenossenschaft Siebenhausen, in Muolen, CH-320.5.005.702-7, bestmögliche, gemeinsame Verwertung der verfügbaren Milch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2004, S. 15, Publ. 2339114).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Siebenhausen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Markus, von Mollis und Ebnat-Kappel, in Muolen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Angehrn, Cornel, von Muolen und Amriswil, in Muolen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Angehrn, Reto, von Muolen, in Muolen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar].