Informazioni su Richard Eichenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Eichenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6735938, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caviezel, Deplazes AG, in Baden, CH-400.3.907.029-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 28.10.2003, S. 1, Publ. 1233904).
Statutenänderung:
01.06.2012.
Firma neu:
Immo Neuenhofer AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken im In- und Ausland, insbesondere Kauf und Verkauf, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Liegenschaften und Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Aktiven und Passiven gemäss Übernahmebilanz vom 01.01.1952 der Einzelunternehmen 'Leo Caviezel, Fabrikation feiner Waffeln, Baden', in Baden,(Firmenbuch NF I 181) zum Preise von CHF 100'819.83.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist + Rosenberg, Treuhand- & Revisions AG (CHE-107.157.548), in Baden, Revisionsstelle;
Pitz-Deplazes, Jacqueline, von Rhäzüns, in Charenton-Le-Pont (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel-Giger, Crescentia, von Sumvitg, in Baden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Richard, von Beinwil am See, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Leo, von Sumvitg, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Thomas, von Unterlangenegg, in Gockhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götz, Alexander, von Unterlangenegg, in Gockhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1233904, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caviezel, Deplazes AG, in Baden, Herstellung von und Handel mit feinen Waffeln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2001, S. 2334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deplazes, Eleonora, von Somvix, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel-Giger, Crescentia, von Sumvitg, in Baden, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Somvix, mit Einzelunterschrift];
Eichenberger, Richard, von Beinwil am See, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Leo, von Sumvitg, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Somvix].