Informazioni su Thomas Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Egli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2905711, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft, in Wittenbach, CHE-103.976.429, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1456249).
Firma neu:
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas, von Mosnang, in Wittenbach, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Roland, von Neunkirch, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, David, von Oberegg, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 913447, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft, in Wittenbach, CH-320.5.031.729-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 15, Publ. 5530548).
Statutenänderung:
04.12.2012.
Domizil neu:
c/o Thomas Egli, Florastrasse 1, 9300 Wittenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Helmut, von Oberriet SG, in Minusio, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Andreas, von Seuzach, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lautenschlager, Felix, von Niederbüren, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Matzingen, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, René, von Stans, in Wittenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas, von Mosnang, in Wittenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Roland, von Neunkirch, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, David, von Oberegg, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5494502, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Coiffure Herzig GmbH, in Wittenbach, CH-320.4.066.658-4, Arbonerstrasse 2, 9300 Wittenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2010.
Zweck:
Betrieb eines Coiffeurgeschäfts, erbringt Dienst- und Beratungsdienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung sowie deren Umsetzung, speziell im Bereich Marketing, Verkauf, Kundenbindung, Unternehmensberatung, Mitarbeiterführung, Coaching, Interims-Management, Event-Management und Moderation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egli, Thomas, von Mosnang, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.