Informazioni su Marcel H. Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel H. Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005841572, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
red concept AG, in Altendorf, CHE-114.905.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marcel H., von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005562076, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Metzg am Dorfplatz AG, in Freienbach, CHE-180.705.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7022564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Ida, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Egli, Marcel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Karl, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kleih, Sebastian, von Gommiswald, in Gommiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005427198, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Capital 39 Holding AG, in Freienbach, CHE-116.161.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, S.0, Publ. 6780298).
Statutenänderung:
08.03.2022.
Firma neu:
Täli AG.
Domizil neu:
Talstrasse 88, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Fax oder E-Mail an die bekannten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Lukas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Marcel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egli-Keller, Theresia Ida, genannt Ida, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kleih, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, mit Einzelunterschrift.