Informazioni su Lukas Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Lukas Egli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005427198, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Capital 39 Holding AG, in Freienbach, CHE-116.161.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, S.0, Publ. 6780298).
Statutenänderung:
08.03.2022.
Firma neu:
Täli AG.
Domizil neu:
Talstrasse 88, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Fax oder E-Mail an die bekannten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Lukas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Marcel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egli-Keller, Theresia Ida, genannt Ida, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kleih, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7022564, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Metzg am Dorfplatz AG, in Freienbach, CH-130.3.019.030-7, Schindellegistrasse 1, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2012.
Zweck:
Betrieb einer Metzgerei sowie Handel mit Spezialitäten Traiteurartikeln, Partyservice Gemeinschaftsverpflegung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egli, Ida, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Egli, Lukas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egli, Karl, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egli, Marcel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6420166, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Capital 39 Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.016.240-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 14, Publ. 5884950).
Domizil neu:
Rainstrasse 39, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Urs, von Tuggen, in Pfäffikon SZ, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Lukas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.