Informazioni su Werner Eggimann jun.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Eggimann jun.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005218693, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
frXsh Mix AG, in Küssnacht (SZ), CHE-115.246.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer, Stephan, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Werner, von Sumiswald, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossen, Beat, von Weggis, in Neuheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeschger, Simon T., von Gansingen, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Räber, Rudolf, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5638526, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
frXsh AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.015.159-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 15, Publ. 5376148).
Statutenänderung:
6.05.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.--.
Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Werner, von Sumiswald, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4937418, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Werner Eggimann AG, Handelsagentur, in Stäfa, CH-020.3.907.427-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 31, Publ. 4924014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Werner, von Sumiswald, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.