Informazioni su Christoph Eggimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christoph Eggimann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Eggimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004871732, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spar- und Leihkasse Wynigen AG, in Wynigen, CHE-105.791.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Thomas, von Paspels, in Wynigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Christoph, von Sumiswald, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004735616, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
REVOR Freizügigkeitsstiftung, in Muri bei Bern, CHE-109.587.776, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500415).
Urkundenänderung:
23.08.2019.
Name neu:
PRIVOR Freizügigkeitsstiftung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Christoph, von Sumiswald, in Dürrenroth, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004732362, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Entris Banking AG, in Muri bei Bern, CHE-107.907.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Christoph, von Sumiswald, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.