Informazioni su Josef Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005282706, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Cansalka AG, in Freienbach, CHE-112.025.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Egger, Elfriede, österreichische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windisch, Silvia, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005282722, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Solfio AG, in Freienbach, CHE-112.026.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Egger, Elfriede, österreichische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windisch, Silvia, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5931334, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Solfio AG, bisher in Zug, CH-170.3.027.663-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 52, Publ. 5114048).
Gründungsstatuten:
30.09.2004.
Statutenänderung:
01.12.2010.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 79, 8807 Freienbach.
Zweck:
Halten von Beteiligungen sowie Kauf und Verkauf von Liegenschaften;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler-Opitz, Caroline, von Gondiswil und Schaffhausen, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Egger, Elfriede, österreichische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.