Informazioni su Cyril Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Cyril Egger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cyril Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005995940, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hans Hongler AG, in Altstätten, CHE-107.285.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2005, S.10, Publ. 2790466).
Statutenänderung:
21.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Handel von Wachsen, Wachswaren und Kerzen aller Art und damit verwandte Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger-Gächter, Elsa, von Eggersriet, in Altstätten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Edith Schlegel, Buchhalterin mit eidg. Fachausweis, in Berneck, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Cyril, von Eggersriet, in Altstätten SG (Altstätten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egger, Simon, von Eggersriet, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egger, Thomas, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürsorgestiftung der Hans Hongler A.G. Altstätten (SG), in Altstätten, Fürsorge für die Angestellten und Arbeiter der Hans Hongler A.G. Altstätten usw. Stiftung (SHAB Nr.166 vom 20.7.1985 S.2799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, August, von Eggersriet, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger-Gächter, Elsa, von Eggersriet, in Altstätten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Egger, Cyril, von Eggersriet, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hans Hongler A.G. (Hans Hongler S.A.), in Altstätten, Fabrikation von Kerzen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.4 vom 6.1.1978 S.45).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, August, von Eggersriet, in Altstätten, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger-Gächter, Elsa, von Eggersriet, in Altstätten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Egger, Cyril, von Eggersriet, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Edith Schlegel, Buchhalterin mit eidg. Fachausweis, in Heerbrugg (Au SG), Revisionsstelle.