Informazioni su Dr. Rolf Eggenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Rolf Eggenberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Rolf Eggenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4023081, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verband Schweizerischer Fachhäuser für Medizinal-Informatik, bisher in Seuzach, CHE-114.811.324, Verein (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1327355).
Statutenänderung:
06.04.2017.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o AMÉTIQ AG, Bahnhofstrasse 1, 8808 Pfäffikon SZ.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Generalversammlung, Vorstand von 4 bis 7 Mitgliedern, Rechnungsrevisoren, Verbandssekretariat und allfällige Kommissionen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amherd, Peter, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eggenberger, Rolf, von Luzern, in Aesch (BL), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Riesen, Ulrich, von Rüeggisberg, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dutli, Martin, von Oberbüren, in Wagenhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Elisabeth, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Reto, von Ebnat-Kappel, in Flaach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mettler, Reto, von Ebnat-Kappel, in Flaach, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ackermann, Lukas, von Mels, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Ackermann, Lukas, von Mels, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Buck, Ueli, von Römerswil, in Udligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Buck, Ueli, von Römerswil, in Risch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fickenscher, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnägi, Markus, von Bellmund, in Vully-les-Lacs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Walter, von Arni (BE), in Grosshöchstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matusz, Patrick, von Schwyz, in Vechigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Iris, von Vitznau, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3723039, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TMR Triangle Micro Research AG, in Hölstein, CHE-108.791.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, Publ. 5093098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Prof. Dr. Christoph, von Mollis, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Dr. Stefan, von Titterten, in Titterten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger, Dr. Rolf, von Luzern, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engeler, Marco, von Binningen, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1327355, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband Schweizerischer Fachhäuser für Medizinal-Informatik, in Seuzach, CHE-114.811.324, Verein (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 28, Publ. 4971572).
Statutenänderung:
30.04.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubs, Manuel, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Maissen, Ivo, von Disentis/Mustér, in Fehraltorf, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Peter, von Winterthur, in Rickenbach ZH, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Beisitzer mit Einzelunterschrift];
Eggenberger, Rolf, von Luzern, in Aesch BL, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mettler, Reto, von Ebnat-Kappel, in Flaach, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Riesen, Ulrich, von Rüeggisberg, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Buck, Ueli, von Römerswil, in Risch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dutli, Martin, von Oberbüren, in Wagenhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Lukas, von Mels, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Elisabeth, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Adrian, von Kriens, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.