Informazioni su Ljuljzim Dzelili
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ljuljzim Dzelili
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004451951, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Ehrbar AG, in Zürich, CHE-105.834.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.1994).
Statutenänderung:
14.08.2018.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Untere Geerenstrasse 26, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von allen mit dem Bauwesen in Beziehung stehenden Arbeiten, insbesondere Bedachungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 23.12.1981 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigt, Vorräte, Fahrzeuge, Mobiliar, Maschinen und Werkstatteinrichtungen gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste zum 31.12.1981 zum Preise von höchstens CHF 80'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrbar, Hans Peter, von Urnäsch, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrbar-Kubli, Ruth, von Urnäsch, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Revisionsbüro W. Pfändler, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzelili, Ljuljzim, mazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.