Informazioni su Thomas Düring
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Düring
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005831286, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Leucom EKT AG, in Sulgen, CHE-347.257.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3291143).
Statutenänderung:
21.08.2023.
Firma neu:
Bodam Terra AG.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 29, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Betrieb und Unterhalt von Infrastrukturen im Bereiche der Telekommunikation. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Der Erwerb von Grundstücken oder Liegenschaften kann auch der Ausweitung in andere Tätigkeitsgebiete dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen in In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Jolanda, von Beinwil am See, Hitzkirch und Entlebuch, in Schönholzerswilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaus, René, von Rorschach, in Berg SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düring, Thomas, von Niederbüren, in Bernhardzell (Waldkirch), Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tobler, Christoph, von Lutzenberg, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-273.019.083), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Markus, von Herdern und Warth-Weiningen, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Patrik, von Herdern und Warth-Weiningen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005298394, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Thurfibre AG, in Sirnach, CHE-297.255.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696669).
Firma neu:
Thurfibre AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.07.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Düring, Thomas, von Niederbüren, in Bernhardzell (Waldkirch), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Thomas, von Gais, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Hans, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschlikon TG (Eschlikon)];
Herzog, Manuel, von Raperswilen, in Wallenwil (Eschlikon), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4231401, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Kabelnetz Waldkirch-Bernhardzell, in Waldkirch, CHE-103.550.415, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1483475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Franz, von Waldkirch, in Waldkirch, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Theo, von Mosnang, in Waldkirch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Markus, von Wald AR, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmutz, Marcel, von Bösingen und Ueberstorf, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaccari, Aurelio, von Appenzell, in Bernhardzell (Waldkirch), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Okle, Stefan, von Bussnang, in Waldkirch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Marcel, von Muolen, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Düring, Thomas, von Niederbüren, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.