Informazioni su René Gaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Gaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005831286, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Leucom EKT AG, in Sulgen, CHE-347.257.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3291143).
Statutenänderung:
21.08.2023.
Firma neu:
Bodam Terra AG.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 29, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Betrieb und Unterhalt von Infrastrukturen im Bereiche der Telekommunikation. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Der Erwerb von Grundstücken oder Liegenschaften kann auch der Ausweitung in andere Tätigkeitsgebiete dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen in In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Jolanda, von Beinwil am See, Hitzkirch und Entlebuch, in Schönholzerswilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaus, René, von Rorschach, in Berg SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düring, Thomas, von Niederbüren, in Bernhardzell (Waldkirch), Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tobler, Christoph, von Lutzenberg, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-273.019.083), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Markus, von Herdern und Warth-Weiningen, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Patrik, von Herdern und Warth-Weiningen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005534236, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EKT AG, in Arbon, CHE-108.955.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sala, Dr. Robert Markus, von Chiasso, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in St. Gallen (CH-320.9.034.266-2), Revisionsstelle;
Gaus, René, von Rorschach, in Roggwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Klaus Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich.
Numero di pubblicazione: 3914215, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EKT AG, in Arbon, CHE-108.955.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loser, Cornelius (genannt Cornel), unbekannte Staatsangehörigkeit, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Walter, von Oberiberg, in Altishausen (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Siegershausen (Kemmental)];
Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaus, René, von Rorschach, in Roggwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].