Informazioni su Luka Dobec
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luka Dobec
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005415304, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adviq GmbH, in Horgen, CHE-355.855.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961114).
Firma neu:
Adviq GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobec, Luka, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004961114, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adviq GmbH, in Horgen, CHE-355.855.277, Einsiedlerstrasse 264, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2020. 14.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen unabhängige Beratung und Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen sowie die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsvermittlern. Die Gesellschaft kann auch internetbasierte Dienstleistungen zur Beschaffung und Vermittlung von Kundenkontakten sowie von Verkäufen und Abschlüssen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dobec, Luka, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004943336, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Supercars Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-230.084.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316727).
Domizil neu:
c/o Kujtim Thaqi, Kalkofenstrasse 7, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobec, Luka, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaqi, Kujtim, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00].