Informazioni su Clemens Dingmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Clemens Dingmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7136292, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
cdVet (Schweiz) GmbH, bisher in Dürnten, CH-020.4.040.720-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, S. 0, Publ. 7045290).
Gründungsstatuten:
07.08.2009.
Statutenänderung:
13.03.2013.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Ebnatstrasse 131, 8200 Schaffhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Lukas, von Basel, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dingmann, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Fürstenau-Hollenstede (DE), Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7045290, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cdVet (Schweiz) GmbH, in Dürnten, CH-020.4.040.720-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 25, Publ. 5204612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Sabine, von Seegräben, in Dürnten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dingmann, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Fürstenau-Hollenstede (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5204612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cdVet (Schweiz) GmbH, in Dürnten, CH-020.4.040.720-7, Breitenmattstrasse 46, 8635 Dürnten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Import und Vertrieb von Produkten aller Art, hauptsächlich Naturprodukte für Tiere. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 07.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dingmann, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Fürstenau-Hollenstede (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tobler, Sabine, von Seegräben, in Dürnten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.