Informazioni su Christopher Dietl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Dietl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126116, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen, in St. Gallen, CHE-105.806.927, Verein (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2024, Publ. 1006107379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Christopher, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Natalie, von Oberwil im Simmental, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005904028, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen, in St. Gallen, CHE-105.806.927, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Christopher, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Prinzing, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmuki, Désirée, von Kirchberg (SG), in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005345673, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, CHE-106.067.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036057). [Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 11528 vom 26.11.2020].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer Fröhlich, Nicole, von Abtwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietl, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Djukic, Stefan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kollbrunn (Zell (ZH)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Bernhard, von Reute AR, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Michael, von Glarus, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus Nord, in Horgen];
Fuchs, Claudia, von Appenzell, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scarfi, Lorenzo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Marie-Christine, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sevinc, Peter, von Flawil, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.