Informazioni su Wilhelm Hans Jürg Dick
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm Hans Jürg Dick
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005732366, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Teufen (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004865202, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rewi Immobilien AG, in Geroldswil, CHE-116.256.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm Hans Jürg, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004562273, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Sidwald, in Nesslau, CHE-440.171.615, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369503).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Sidwald in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Wilhelm, genannt Willi, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].