Informazioni su Liridon Dervishaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Liridon Dervishaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005934349, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Saubermann GmbH, in Möriken-Wildegg, CHE-112.038.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S.1, Publ. 5814298).
Statutenänderung:
18.12.2023.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Schachenstrasse 16, 5116 Schinznach Bad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dervishaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Birmenstorf (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wildegg ].
Numero di pubblicazione: 4254101, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SPOR Sicherheitsdienst GmbH, in Regensdorf, CHE-402.911.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dervishaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Midzic, Damir, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hernyik, Beatrix, ungarische Staatsangehörige, in Wohlen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Klingler, Claudia, von Oberbüren, in Bauma, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2542045, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SPOR Sicherheitsdienst GmbH, in Regensdorf, CHE-402.911.630, Steinstrasse 12, 8106 Adlikon bei Regensdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen aller Art, insbesondere Baustellenüberwachungen, Sicherheitsdienste an Events und in Clubs etc. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dervishaj, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hernyik, Beatrix, ungarische Staatsangehörige, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Midzic, Damir, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.