Informazioni su Christian Demont
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Demont
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005925656, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gartenbau Demont AG, in Davos, CHE-113.550.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005910140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Johann, von Klosters, in Klosters, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Markus, von Giswil, in Giswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demont, Christian, von Trun, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Vogler, Kai Jan, von Lungern, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005303196, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gartenbau Demont & Co., in Davos, CHE-113.550.799, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671795).
Statutenänderung:
27.09.2021.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.09.2021 und Bilanz per 01.04.2021 mit Aktiven von CHF 564'803.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 434'803.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 130 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Gartenbau Demont AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Unterhalt von Garten- und Sportanlagen sowie die Beratung und Planung in diesem Bereich sowie die Ausführung von Schneeräumungsaufträgen und dergleichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im Inland errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00.
Aktien neu:
130 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demont, Christian, von Trun, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Johann, von Klosters, in Klosters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3877926, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Gartenbau, Tschopp, Demont & Co., in Davos, CH-350.2.001.676-6, Promenade 114, 7270 Davos Platz, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.04.2007.
Zweck:
Bau und Unterhalt von Garten- und Sportanlagen, sowie die Beratung in diesem Bereich sowie Ausführung von Schneeräumungsaufträgen und dergleichen.
Eingetragene Personen:
Demont, Christian, von Trun, in Davos Dorf (Davos), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Tschopp, Simon, von Ziefen, in Davos Platz (Davos), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Stiffler, Conrad, von Davos, in Davos Platz (Davos), Kommanditär, mit einer Kommanditsumme von CHF 60'000.