Informazioni su Gartenbau Demont AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gartenbau Demont AG
- Gartenbau Demont AG ha sede a Davos Dorf ed è attiva. Essa opera nel ramo «Progettazione giardini e paesaggistica».
- Gartenbau Demont AG è stata costituita nel 03.04.2007.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 18.09.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GR con l’IDI CHE-113.550.799.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Rebecca Weber,
Alexander Patrick Häfliger,
Christian Demont,
Kai Jan Vogler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.04.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Davos
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.2.001.676-6
IDI/IVA
CHE-113.550.799
Ramo economico
Progettazione giardini e paesaggistica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Unterhalt von Garten- und Sportanlagen sowie die Beratung und Planung in diesem Bereich sowie die Ausführung von Schneeräumungsaufträgen und dergleichen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Lachen | 11.04.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gartenbau Demont & Co.
- Gartenbau Tschopp, Demont & Co.
- Gartenbau, Tschopp, Demont & Co.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gartenbau Demont AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006132501, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gartenbau Demont AG, in Davos, CHE-113.550.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2024, Publ. 1006081989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Markus, von Giswil, in Giswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rebecca, von Zürich, in Wollerau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006081989, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gartenbau Demont AG, in Davos, CHE-113.550.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006705).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Alexander Patrick, von Horw, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006006705, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gartenbau Demont AG, in Davos, CHE-113.550.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925656). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.