Informazioni su Jean David
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jean David
Ultimi comunicati FUSC: Jean David
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066376, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Galerie Walu AG, in Basel, CHE-104.936.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichele, Donovan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
David, Jean, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004560612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hammer Logistics GmbH, in Zürich, CHE-397.677.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichele, Donovan, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Patrik, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
David, Jean, von Riehen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3744447, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Galerie Walu AG, bisher in Zürich, CHE-104.936.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016).
Statutenänderung:
08.08.2017.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
St.Jakobs-Str. 59, 4052 Basel. Mit Erklärung vom 25.08.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision erneut bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
David, Jean, von Riehen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eichele, Donovan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.