Informazioni su Michel Darbellay
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michel Darbellay
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Darbellay
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005545010, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AgroCleanTech AG, in Brugg, CHE-440.592.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361794).
Firma neu:
AgroCleanTech AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.08.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gobat, Nathanael, von Moutier, in Le Noirmont, Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Priska, von Fischbach-Göslikon, in Bremgarten (AG), Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darbellay, Michel, von Liddes, in Val Terbi, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mutzner, Stefan, von Maienfeld, in Gachnang, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angele, Hans-Christian, von Zürich, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Droz, Philippe, von Mont-Tramelan, in Hautemorges, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer Bauernverband (SBV) (CHE-108.088.677), in Brugg, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361794, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AgroCleanTech AG, in Brugg, CHE-440.592.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658373). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Martin, von Münchenbuchsee, in Lüsslingen-Nennigkofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Roland, von Russikon, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perch-Nielsen, Sabine, von Bregaglia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Simon, von Bürglen UR, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doris Graf Treuhand (CHE-318.044.978), in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darbellay, Michel, von Liddes, in Val Terbi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gobat, Nathanael, von Moutier, in Le Noirmont, Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Priska, von Fischbach-Göslikon, in Bremgarten (AG), Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005058078, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizer Bauernverband (SBV), in Brugg, CHE-108.088.677, Verein (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033655).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darbellay, Michel, von Liddes, in Val Terbi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.