Informazioni su Gilbert Darbellay
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilbert Darbellay
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2771837, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CHE-103.640.478, société coopérative (No. FOSC 202 du 18.10.2011, Publ. 6381210).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Gilbert, de Liddes, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Donnet, Régis, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Philippe, de Ausserberg, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Veuthey, Jean-Pierre, de Vionnaz, à Collombey-Muraz, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Dubosson, Fernand Anselme, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Paniz, Loris, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 6363366, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CH-621.5.000.449-9, société coopérative (No. FOSC 189 du 29.09.2005, p. 15, Publ. 3038310).
Modification des statuts:
10.06.2011.
Nouvelle adresse:
c/o RIGOLET S.A., Rue du Coppet 1, 1870 Monthey.
Responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: sans responsabilité personnelle].
Communications aux sociétaires:
par lettre ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit [biffé: conseil de 3 à 9 membres].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lattion, Jean-Michel, de Liddes, à Collombey-Muraz, membre, sans droit de signature;
Kuonen, Nicolas, de Guttet-Feschel, à Collombey-Muraz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Gilbert, de Liddes, à Monthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux avec le caissier ou le secrétaire];
Donnet, Régis, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier];
Delavy, Janine, de Vouvry, à Monthey, secrétaire et administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bovier, Firmin, de Vex, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Schmid, Philippe, de Ausserberg, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Veuthey, Jean-Pierre, de Vionnaz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Firexco, Fiduciaire de revision, d'expertise et de comptabilité S.A. ( CH-550.0.119.764-3), à Montreux, organe de révision.