Informazioni su Alfred Dällenbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alfred Dällenbach
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Dällenbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005670517, Ufficio del registro di commercio Glarona
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG, in Glarus, CHE-107.925.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Dr. Karljörg, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maduz, Stefan, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Dällenbach, Alfred, genannt Fredy, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: HR02-1005057608, Ufficio del registro di commercio Glarona
Revigla Revisionsgesellschaft AG, in Glarus, CHE-102.171.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631339).
Firma neu:
Revigla Revisionsgesellschaft AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Alfred, genannt Fredy, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004631339, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Revigla Revisionsgesellschaft AG, in Glarus, CHE-102.171.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, S.0, Publ. 3243653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Dieter, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Alfred, genannt Fredy, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.