Informazioni su Dieter Elmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Elmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006071311, Ufficio del registro di commercio Glarona
Finanzkontrolle des Kantons Glarus, in Glarus, CHE-114.476.651, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Dieter, von Glarus, in Glarus, Leiter Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Stephan, von Fétigny, in Glarus, Leiter Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005336807, Ufficio del registro di commercio Glarona
Finanzkontrolle des Kantons Glarus, in Glarus, CHE-114.476.651, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S.12, Publ. 5719206).
Zweck neu:
Finanzkontrolle und Erbringen von Revisionsdienstleistungen.
Rechtliche Grundlagen:
Art. 82 ff. im Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden vom 03.05.2009. [bisher: Die Finanzkontrolle findet ihre Rechtsgrundlage in Art. 46 des Finanzhaushaltgesetzes des Kantons Glarus.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer, Dieter, von Glarus, in Glarus, Leiter Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift [bisher: von Matt und Ennenda, Vorsteher Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004856234, Ufficio del registro di commercio Glarona
URDATO AG, in Glarus, CHE-102.679.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2008, S.8, Publ. 4404522).
Firma neu:
URDATO AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Ursula, von Ennenda und Matt, in Glarus, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer, Dieter, von Glarus, in Glarus, Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ennenda und Matt, Mitglied, mit Einzelunterschrift].