Informazioni su Philippe Cottier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Cottier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2984649, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, CHE-139.576.978, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2804725).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vajda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hermetschwil-Staffeln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cottier, Philippe, von Rougemont, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briganti, Marco, von Lugano, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmeyer, Jean-Claude, französischer Staatsangehöriger, in Dietwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2630419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohlfahrtsfonds der Lavoro Bank AG, in Zürich, CHE-109.726.440, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6806978).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Lavoro Bank AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 28. August 2015 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o RA Dr. iur. Jacques-André Schneider, Etude Schneider Troillet , 100 rue du Rhôhne,1204 Genève.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joly, Igor, von Russin, in Contamine Sarzin (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier, Philippe, von Rougemont, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaillard, Marcel, von Chamoson, in Nyon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Jacques André, von Brügg, in Genève, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6271958, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Zürich, CH-020.9.001.565-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6134078).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-270.3.000.542-1.
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
[gestrichen: Bemerkungen zum Hauptsitz: Identifikationsnummer: CH-270.3.000.542-1].Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Bhandari, Rohit, Saldanha, Luke und Sommer, Timon werden gelöscht. Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldanha, Luke, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bhandari, Rohit, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Timon, von Elsau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rudolf, von Bern, in Mies, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ciardo, Franco, von Uster, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cottier, Philippe, von Rougemont, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heyden, Christian, von Zürich, in Hermance, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Le, Van Kiet, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Justiz Cangemi, Angelika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Alt St. Johann, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].