Informazioni su Ernst Cincera
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Cincera
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5671390, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch, in Zürich, CH-020.5.000.039-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 16.01.1992, S. 197).
Firma neu:
GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Johannes, von Zürich, in Herrliberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerv, Jan, von Bonstetten, in Bonstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cincera, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Heinz, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Dr. Hans Peter, von Lungern und Horw, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berli, Max, von Ottenbach, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samanek, Petr, tschechoslowakischer Staatsangehöriger, in Prag (CSFR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweikert, Friedrich, von Biel BE, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Urs, von Wetzikon ZH, in Frenkendorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4669006, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Höngger Quartierzeitung, in Zürich, CH-020.7.001.004-7, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2004, S. 23, Publ. 2569410).
Domizil neu:
Winzerstrasse 11, 8049 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cincera, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollier, Jean, von Känerkinden, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfen, Brigitte, von Zürich und Brig-Glis, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knörr, Marcel, von Zürich und Lüterswil-Gächliwil, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zweifel, Paul, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoyer, Friedrich, von Wigoltingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mossner, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Arthur, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ponti, Silvio, von St. Gallenkappel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Treuhand AG (020.3.000.359-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2634310, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Quartierzeitung Höngg GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.907-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2004, S. 18, Publ. 2449530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cincera, Ernst, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollier, Jean, von Känerkinden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.