Informazioni su Glenn Cina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Glenn Cina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1339651, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association Karaté Club Valais, à Sion, CHE-100.053.586, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554028).
Modification des statuts:
25.11.2013.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, loto, etc., toute autre ressource autorisée par la loi [biffé: Nouvelles ressources: cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Anne, de Charrat, à Sion, membre et trésorière, sans droit de signature;
Knupfer, Anne-Claude, de Thal, à Sion, membre et secrétaire, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 937408, Ufficio del registro di commercio Vallese
Karaté Club Valais, à Sion, association (FOSC no 260 du 06.11.1984, p. 3947).
Modification des statuts:
6.03.2003.
Nouveau nom:
Association Karaté Club Valais.
Nouveau but:
développement et enseignement du karaté-do, dans le canton du Valais, en respect des traditions et de la ligne technique philosophique et sportive de ses fondateurs.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc..
Personnes et signatures radiées:
Travelletti, Pierre-Adolphe, de Ayent, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Micheloud, Dolly, de Vex, à Vex, secrétaire, avec signature collective à deux;
Knupfer, Jean-Claude, de Sion, à Vex, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Knupfer, Olivier, de Sion, à Sion, président, avec signature individuelle;
Wenger, Xavier, de Sion, à Martigny, vice-président, sans droit de signature;
Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature. [statuts modifiés sur d'autres points non soumis à publications].