Informazioni su Fritz Christen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Christen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2302337, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpgenossenschaft Wynigen, in Wynigen, CHE-106.061.756, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 16.07.1965, S. 2242).
Statutenänderung:
18.06.2012.
Domizil neu:
c/o Marianne Krauchthaler, Spitz, 3472 Wynigen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Publikation im Anzeiger von Burgdorf und Umgebung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 31.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurflüh, Hans, von Wynigen, in Wynigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Fritz, von Wynigen, in Wynigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Wynigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Fritz, von Vechigen, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Karl, von Wynigen, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Otto, von Hessigkofen, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Urs, von Wynigen, in Wynigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Rudolf, von Niedermuhlern, in Wynigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Simon, von Alchenstorf, in Alchenstorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krauchthaler-Bigler, Marianne, von Wynigen, in Wynigen, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Michael, von Wynigen, in Rüedisbach (Wynigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4668738, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Wynigen, in Wynigen, CH-053.5.006.471-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 04.10.1979, S. 3124).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Wynigen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.10.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Walter Jost, Tönihaus 1, 3472 Wynigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Fritz, von Wynigen, in Wynigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Maurer, Ulrich, von Vechigen, in Wynigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Jost, Hans-Rudolf, von Hellsau, in Wynigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Jost, Andreas, von Wynigen, in Wynigen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Walter, von Hellsau, in Wynigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.