Informazioni su Emanuele Carpanzano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emanuele Carpanzano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526748, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Swiss School of Public Health plus (SSPH), in Zürich, CHE-114.347.433, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gervasoni, Franco, von Melano, in Bellinzona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kessler, Felix, von Zürich, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Gisela, von Kerns, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boes, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carpanzano, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Ponte Capriasca, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Sandra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005521721, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Euresearch, in Bern, CHE-112.128.191, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ravano, Giambattista Giuseppe Maria, von Canobbio, in Cureglia, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carpanzano, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Ponte Capriasca, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scarinci, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1719479, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein ManuFuture-CH, bisher in Aarau, CHE-116.137.421, Verein (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, Publ. 6200704).
Gründungsstatuten:
02.04.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Swissmem, Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 620, 8037 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carnal, Olivier, von Souboz, in Altnau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van de Venn, Hans Wernher, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen Iseli, Andrea, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Peter, von Winterthur, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Philippe, von Les Verrières, in Cortaillod, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebser, Jürg, von Pfungen, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeindler, Marcel, von Bellikon, in Aarau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baertschi, Markus Christoph, von Rüegsau, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galante, Sergio, von Glarus, in Feuerthalen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langwiesen(Feuerthalen), Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Boéchat, Prof. Dr. Jean Marc, von La Baroche, in Marly, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carpanzano, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Martin, von Guggisberg, in Pfeffingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Josef Paul, von Goldach, in Ennetbürgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.