Informazioni su Andrea Cannarozzo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Cannarozzo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005985705, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'069 vom 15.02.2024. Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005965863, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, André, von Luzern, in Neuenkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4375287, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Danfoss AG, in Frenkendorf, CHE-105.825.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Entlebuch und Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].