Informazioni su Mathias Caminada
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mathias Caminada
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005606628, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CAMIMO GMBH, in Starrkirch-Wil, CHE-494.052.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004775).
Statutenänderung:
08.11.2022.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Buchenweg 48, 4657 Dulliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Mathias, von Lumnezia, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Starrkirch-Wil].
Numero di pubblicazione: 4190539, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch Genossenschaft, in Dulliken, CHE-106.923.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608009).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Mathias, von Lumnezia, in Starrkirch-Wil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3608009, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch Genossenschaft, in Dulliken, CHE-106.923.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Guido, von Dulliken, in Dulliken, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Mathias, von Lumnezia, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dobmann, Bruno, von Emmen, in Ueken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].