Mathias Caminada
residente a Dulliken, da Lumnezia Mandati attuali: CAMIMO GMBH, Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch Genossenschaft Persone correlate: Rahel Schenker, Carmen Martina Roppel-Thommen, Marcel Hofstetter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Caminada", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Caminada"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Caminada", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Caminada"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mathias Caminada
Persone con il nome Mathias Caminada lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Mathias Caminada
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mathias Caminada
Numero di pubblicazione: HR02-1005606628, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CAMIMO GMBH, in Starrkirch-Wil, CHE-494.052.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004775).
Statutenänderung:
08.11.2022.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Buchenweg 48, 4657 Dulliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Mathias, von Lumnezia, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Starrkirch-Wil].
Numero di pubblicazione: 4190539, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch Genossenschaft, in Dulliken, CHE-106.923.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608009).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Mathias, von Lumnezia, in Starrkirch-Wil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3608009, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch Genossenschaft, in Dulliken, CHE-106.923.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Guido, von Dulliken, in Dulliken, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Mathias, von Lumnezia, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dobmann, Bruno, von Emmen, in Ueken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].