Informazioni su Martin Camenzind
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Camenzind
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005156213, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LANDI Zugerland, Genossenschaft, in Zug, CHE-105.742.575, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4069419).
Weitere Adressen:
Lättichstrasse 4, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Martin, von Gersau, in Meierskappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Armin, von Arth, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röllin, Beat, von Menzingen, in Baar, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dönni, Tanja, von Risch, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürlimann, Sabine, von Walchwil, in Baar, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lässer, Roland, von Risch, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidiger, Beat, von Hasle (LU), in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2227449, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LANDI Zug, Genossenschaft, in Zug, CHE-105.742.575, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6837336).
Statutenänderung:
16.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Rotkreuz-Meierskappel, Genossenschaft, in Risch (CHE-105.743.385), gemäss Fusionsvertrag vom 06.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 4'069'552.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'891'607.00 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft..
Firma neu:
LANDI Zugerland, Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco Genossenschaft, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen sowie Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Fidel, von Meierskappel, in Meierskappel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelbert, Markus, von Muotathal, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camenzind, Martin, von Gersau, in Meierskappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hermann, Beat, von Stansstad, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Alois, von Engelberg, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röllin, Beat, von Menzingen, in Baar, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Richard, von Engelberg, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bellmont, Hans, von Steinerberg, in Oberägeri, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Roman, von Menzingen und Neuenkirch, in Menzingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6680588, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LANDI Rotkreuz-Meierskappel, Genossenschaft, in Risch, CH-170.5.000.045-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 22, Publ. 4813942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voney, Benedikt, von Inwil, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Camenzind-Müller, Josef, von Risch, in Risch, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Fidel, von Meierskappel, in Meierskappel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Schelbert, Markus, von Muotathal, in Hünenberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Vogel-Bucheli, Richard, von Engelberg, in Risch, Aktuar der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rotkreuz, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Camenzind, Martin, von Gersau, in Meierskappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Hess, Alois, von Engelberg, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Hermann, Beat, von Stansstad, in Risch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.