Informazioni su Daniel Camastral
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Camastral
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Camastral
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005890067, Ufficio del registro di commercio Grigioni
LRS Construction GmbH, in Malans, CHE-369.482.863, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518946).
Statutenänderung:
05.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Handwerksarbeiten im Bereich Wohnen und Liegenschaftsarbeiten. Weiter erbringt die Gesellschaft Schulungs-Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camastral, Daniel, von Masein, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Malans].
Numero di pubblicazione: HR01-1004518946, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
LRS Construction GmbH, in Malans, CHE-369.482.863, Oberer Selviweg 5, 7208 Malans GR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion sowie den Handel von Möbeln mit und ohne Beleuchtung und weiteren Gegenständen in den vorgenannten Bereichen sowie die Erbringung von Handwerksarbeiten im Bereich Wohnen und Liegenschaftsarbeiten. Weiter erbringt die Gesellschaft Schulungs-Dienstleistungen in diesen Bereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Adank, Marco, von Zizers, in Zizers, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Camastral, Daniel, von Masein, in Malans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3835701, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
EeDa GmbH, in Davos, CHE-110.345.731, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camastral, Daniel, von Masein, in Trin, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simenic, Damir, von Davos, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].