Informazioni su Markus Buser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Buser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Buser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927004, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tempobrain AG, in Zürich, CHE-100.223.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, André, von Langnau im Emmental, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hautle, Dominique, von Appenzell, in Ettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2482765, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Callpoint AG, in Baden, CHE-113.640.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467875).
Statutenänderung:
26.10.2015.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich Kommunikation, insbesondere Betrieb eines Call Centers;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Daniel, von Zürich, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Floessel, Frank, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholet, Brigitte, von Flums, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bollag, Derek, von Endingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, André, von Langnau im Emmental, in Schneisingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberglatt, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1628871, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tempobrain AG, in Zürich, CHE-100.223.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haugwitz, Frank Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strickler, Carmen, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maron, Christian, von Bonaduz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur];
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.