Informazioni su Wolfgang Burkhardt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Wolfgang Burkhardt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005982203, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
bestgolf.ch GmbH, in Schönenwerd, CHE-393.041.206, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, S.0, Publ. 6481812).
Firma neu:
bestgolf.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004712024, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Prodesign Trading AG, in Schönenwerd, CHE-114.043.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S.15, Publ. 5732642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Lewinski, Ralf, von Lenzburg, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhardt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Kurt, von Hütten, in Dulliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Marco, von Aedermannsdorf, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4134427, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Golf Entfelden AG, in Oberentfelden, CHE-104.537.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, Publ. 1549483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Manuel, von Dottikon, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.