Informazioni su Dieter Burkhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Burkhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4351489, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dachstiftung der Christoph Merian Stiftung, in Basel, CHE-385.555.242, St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.06.2018.
Zweck:
Die Stiftung (Dachstiftung) bezweckt die Verwaltung und Betreuung von rechtlich selbständigen privatrechtlichen Stiftungen und von unselbständigen Stiftungen (Unterstiftungen, Fonds). Als gemeinnützige Dachstiftung bietet die Stiftung privaten Förderern - unabhängig von der Grösse ihres Vermögens - die Möglichkeit, ihre persönlichen Förderanliegen nach den Massstäben kosteneffizienter Fördertätigkeit wirksam umzusetzen. Den Förderschwerpunkt bildet der Zweck, wie ihn Christoph Merian im Testament vom 26. März 1857 festgesetzt hat. Demnach bezweckt die Stiftung insbesondere die Förderung des Wohles des Menschen und die Linderung der Not und des Unglückes. Zweck der Stiftung ist im weiteren die Förderung von gemeinnützigen steuerbefreiten oder steuerbefreiungswürdigen Organisationen, Werken und Projekten in sozialen, karitativen, humanitären, kulturellen, wissenschaftlichen, ökologischen oder anderen gemeinnützigen Bereichen. Der Wirkungskreis der Stiftung bezieht sich auf die trinationale Region Basel. Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich. Die Stiftung leistet durch die Vernetzung und Bündelung der Ziele und der Zuwendungen privater Förderer einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Zivilgesellschaft. Die Stiftung ist politisch und konfessionell neutral. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Faesch, Dr. Lukas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Dr. Leonhard, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, Statthalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gelzer, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Heidi, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strassmann Brutschin, Lilli, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weis, Martin, von Basel, in Basel, Stellvertreter des Direktors, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltisberger, Pio, von Therwil, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Wartburg, Dr. Beat, von Basel, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7181378, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans Voelkle-Stiftung, in Basel, CH-270.7.002.513-9, Stiftung (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, Publ. 6868438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler, Leo, von Basel, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6540418, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kaiser IIE AG, bisher in Zeiningen, CH-400.3.031.807-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6449686).
Gründungsstatuten:
26.06.2009.
Statutenänderung:
31.01.2012.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bündnerstr. 58, 4055 Basel.
Zweck:
Übernahme von Mandaten von Betrieben, die der Lebensmittelgesetzgebung unterstellt sind, im Bereich der Qualitätssicherung, Selbstkontrolle, HACCP, Schulung, Monitoring sowie der Rechtsvertretung gegenüber Vollzugsbehörden;
kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Kaiser, Inspektion-Instruktion-Expertise, in Zeiningen (CH-400.1.020.551-4), gemäss Vertrag vom 26.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 126'417.21 und Passiven von CHF 43'296.10, wofür 600 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 53'121.11 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen am die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard-Schnyder, Tina, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhard, Dieter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].