Informazioni su Willi Büsser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willi Büsser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6865226, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchverwertungsgenossenschaft Amden, in Amden, CH-320.5.007.639-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 22, Publ. 5086478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Willi, von Amden, in Amden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisüli, Jakob, von Amden, in Amden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Gmür, Werner , von Amden, in Amden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4136106, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Schänis-Amden, in Schänis, CH-320.5.002.800-1, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 11, Publ. 3394966).
Statutenänderung:
16.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Schänis-Amden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger-Steiner, Wilhelm genannt Willi, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büsser, Willi, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gmür, Karl, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud-Egli, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Steiner-Brun, Alfred, von Schänis, in Schänis, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweifel, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3177374, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchverwertungsgenossenschaft Amden, in Amden, CH-320.5.007.639-4, bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.1996, S. 4192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Karl, von Amden, in Amden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boos-Büsser, Leo, von Amden, in Amden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Jakob, von Amden, in Amden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Büsser, Willi, von Amden, in Amden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüdisüli, Werner, von Amden, in Amden, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Jakob, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.