Informazioni su Wilhelm gen. Willi Giger-Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm gen. Willi Giger-Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4136106, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Schänis-Amden, in Schänis, CH-320.5.002.800-1, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 11, Publ. 3394966).
Statutenänderung:
16.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Schänis-Amden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger-Steiner, Wilhelm genannt Willi, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büsser, Willi, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gmür, Karl, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud-Egli, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Steiner-Brun, Alfred, von Schänis, in Schänis, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweifel, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 145 vom 30.07.1990, S. 3042, publizierten TB- Eintrags Nr. 3629 vom 17.07.1990 und des im SHAB Nr. 178 vom 17.09.1997, S. 6848, publizierten TB-Eintrags Nr. 6788 vom 11.09.1997. Raiffeisenbank Schänis, in Schänis, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 17.09.1997, S. 6848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger-Steiner, Wilhelm genannt Willi, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht: Giger-Steiner, Willi);
Jud-Strässle, Margrit, von Schänis, in Maseltrangen (Schänis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (nicht: Jud-Strässle, Margrith);
Egli, Johann genannt Hans, von Schänis, in Schänis, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht: Egli, Hans).
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Schänis, in Schänis.
im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte zu tätigen:
Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr.230 vom 26.11.1996, S.7281).
Statutenänderung:
15.03.1997.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Haftung: Nachschusspflicht für Bilanzverluste bis zum Betrag von CHF8'000.¬ [bisher: Haftung: Nachschusspflicht für Bilanzverluste].
Pflichten neu:
Jedes Mitglied hat wenigstens einen Anteilschein zu einem durch die Generalversammlung festzusetzenden Nennwert von mindestens CHF200.¬ und höchstens CHF500.¬ zu übernehmen [bisher: Pflichten: Jedes Mitglied hat einen Anteilschein zu einem durch die Generalversammlung festzusetzenden Nennwert von mindestens CHF200.¬ und höchstens CHF500.¬ zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imper, Guido, von Uznach, in Schänis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffhauser, Georg, von Andwil SG, in Schänis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger-Steiner, Willi, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Giger, Willi, Mitglied und Aktuar];
Thoma-Hässig, Walter, von Amden, in Schänis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jud-Egli, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jud-Strässle, Margrith, von Schänis, in Maseltrangen (Schänis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner-Brun, Alfred, von Schänis, in Schänis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.