Informazioni su Ueli Buess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Buess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2787059, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorge-Stiftung Providus, in St. Gallen, CHE-109.730.097, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001111).
Urkundenänderung:
09.12.2015.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und weiteren angeschlossenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian, von Langnau im Emmental, in Gossau SG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Marco, von Seengen, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Ueli, von Wenslingen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Daniel, von Zell LU, in Obfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dallmeyer, Dr. Heidemarie, deutsche Staatsangehörige, in Radolfzell (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engesser, Thomas Peter, von Wängi, in Mörschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6865234, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorge-Stiftung Providus, in St. Gallen, CH-320.7.019.490-2, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 12, Publ. 4619564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gauglhofer, Prof. Dr. Margrit, von Laufen-Uhwiesen, in Engelburg (Gaiserwald), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Dr. Christian Arthur, von Glarus Nord, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hauser, Christian, von Näfels, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischer, Marco, von Seengen, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG];
Buess, Ueli, von Wenslingen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Martina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. [Anpassung des Bürgerortes: von Wenslingen].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaftsverband Höchst-Remishueb, in St. Gallen, Wahrung und Förderung der gemeinsamen Interessen der dem Verband angeschlossen Genossenschaften usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.1996, S. 1945).
Domizil neu:
c/o HEV Verwaltungs AG, Poststrasse 10, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Bülach, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eigenmann, Guido, von Homburg, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Manuel, von Menzingen, in St. Gallen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Ueli, von Wenslingen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gödl, Ruth, von Ernetschwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kugler, Johannes, von Trimmis, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brown, Elisabeth, von Buchs SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hanimann, Christoph, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Yvonne, von Nesslau, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegfried, Peter, von Bussnang, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.