Informazioni su Monika Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005643041, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Unternehmeragentur Schmid AG, in Ittigen, CHE-114.643.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876559).
Statutenänderung:
23.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, das Erbringen von Dienstleistungen und die Vermittlung im Bereich Liegenschafts-, Finanz-, Steuer-, Versicherungs- und Vermögensplanung, sowie die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Büromobiliar, einen PC, einen Drucker, einen Fax, eine Informatikanlage und drei Personenwagen sowie Büromobiliar und Büromaterial für 30 Arbeitsplätze gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zum Totalpreis von höchstens CHF 200'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Rosmarie, von Rüschegg, in Courgevaux, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michael, von Affoltern im Emmental, in Gunten (Sigriswil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Patric, von Affoltern im Emmental, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ANBA Treuhand AG (CHE-106.022.839), in Sutz (Sutz-Lattrigen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Gerber, Annemarie, von Affoltern im Emmental, in Enggistein (Worb), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Kurt, von Affoltern im Emmental, in Enggistein (Worb), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4338477, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376839).
Statutenänderung:
20.06.2018.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Funkstrasse 89, 3084 Wabern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von unabhängigen Beratungen und Vermittlungen von Versicherungs-, Vorsorge-, und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karau, Gerhard, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Karau, Dolores, von Bern, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karau, Miranda Kim, von Bern, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4046701, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Unternehmeragentur Schmid AG, in Ittigen, CHE-114.643.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Markus, von Mels, in Bolligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Peter, von Bubikon, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allmendingen b. Bern (Allmendingen)];
Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michael, von Affoltern im Emmental, in Gunten (Sigriswil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Patric, von Affoltern im Emmental, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.