Informazioni su Monika Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Monika Bühler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3461997, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GEWATRA AG, in Neuheim, CHE-103.268.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, Publ. 5868430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Monika, von Weesen, in Neuheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Kurt, von Weesen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3462019, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oreto AG, in Neuheim, CHE-103.252.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2011, Publ. 5972120).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Monika, von Weesen, in Neuheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Kurt, von Weesen, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4054708, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oreto AG, in Zug, CH-170.3.006.194-4, Erwerb und Vermietung von Transportmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.1999, S. 3711).
Statutenänderung:
26.07.2007.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
c/o Monika Bühler, Obere Rainstrasse 38, 6345 Neuheim. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Dr. Hans Rudolf, von Basel, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Monika, von Weesen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.