Indirizzo
c/o Monika Bühler
Obere Rainstrasse 38
6345 Neuheim
Informazioni su Oreto AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Oreto AG
- Oreto AG è attualmente attiva e opera nel settore «Noleggio di automobili». La sede si trova a Neuheim.
- Oreto AG è stata costituita nel 20.04.1982.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 11.04.2017.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-103.252.449.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.04.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuheim
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.006.194-4
IDI/IVA
CHE-103.252.449
Ramo economico
Noleggio di automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Vermietung von Transportmitteln, Beratung und Erbringung anderer Dienstleistungen auf dem Transportsektor sowie Handel mit Waren aller Art; kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 04.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oreto AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3462019, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oreto AG, in Neuheim, CHE-103.252.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2011, Publ. 5972120).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Monika, von Weesen, in Neuheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Kurt, von Weesen, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5972120, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oreto AG, in Neuheim, CH-170.3.006.194-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2007, S. 18, Publ. 4054708).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4054708, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oreto AG, in Zug, CH-170.3.006.194-4, Erwerb und Vermietung von Transportmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.1999, S. 3711).
Statutenänderung:
26.07.2007.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
c/o Monika Bühler, Obere Rainstrasse 38, 6345 Neuheim. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Dr. Hans Rudolf, von Basel, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Monika, von Weesen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.