Informazioni su Walter Büchler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Büchler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3226537, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Büchler Baumanagement GmbH, in Niederhasli, CHE-107.333.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 27, Publ. 4952876).
Statutenänderung:
15.11.2016.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.05.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Rolf Büchler Baumanagement + Architektur, in Opfikon, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von CHF 195'632.55 und Passiven von CHF 29'736.35 zum Preise von CHF 165'896.20, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 145'896.20 als Forderung gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Walter, von Herisau, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Rolf, von Herisau, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Büchler, Jennifer Geraldine, von Herisau, in Niederhasli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli, Benjamin, von Berlingen, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Büchler Baumanagement GmbH, in Opfikon, Glatthofstrasse 8, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.04.1997.
Zweck:
Bauleitung und -planung, Bauausführung als Generalunternehmerin, Immobilienhandel, Liegenschaftenverwaltung und -unterhalt;
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermittlung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland sowie Gründung und Geschäftsführung von solchen Gesellschaften;
Erwerb, Veräusserung, Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken jeder Art im In- und Ausland.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Rolf Büchler Baumanagement + Architektur, in Opfikon, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von CHF195'632.55 und Passiven von CHF29'736.35 zum Preise von CHF165'896.20, wovon CHF20'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF145'896.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Büchler, Rolf, von Herisau, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19'000.¬;
Büchler, Walter, von Herisau, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬.