Informazioni su Rolf Büchler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Büchler
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Büchler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3226537, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Büchler Baumanagement GmbH, in Niederhasli, CHE-107.333.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 27, Publ. 4952876).
Statutenänderung:
15.11.2016.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.05.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Rolf Büchler Baumanagement + Architektur, in Opfikon, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von CHF 195'632.55 und Passiven von CHF 29'736.35 zum Preise von CHF 165'896.20, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 145'896.20 als Forderung gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Walter, von Herisau, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Rolf, von Herisau, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Büchler, Jennifer Geraldine, von Herisau, in Niederhasli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli, Benjamin, von Berlingen, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inova Bauten AG, in Dübendorf, Organisation aller mit Architektur und Bauprojekten verbundenen Aufgaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2001, S. 3605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Rolf, von Herisau, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Benjamin, von Affoltern im Emmental, in Egg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inova Bauten AG, in D ü b e n d o r f , Oskar Bider-Strasse 1, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2001.
Zweck:
Organisation und Management aller mit Architektur und Bauprojekten verbundenen Aufgaben, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie jede finanzielle mit dem erwähnten Zweck verbundene Transaktion;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Christen, Benjamin, von Affoltern im Emmental, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Rolf, von Herisau, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reviag AG, in Zug, Revisionsstelle.