Informazioni su Jennifer Geraldine Büchler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jennifer Geraldine Büchler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3226537, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Büchler Baumanagement GmbH, in Niederhasli, CHE-107.333.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 27, Publ. 4952876).
Statutenänderung:
15.11.2016.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.05.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Rolf Büchler Baumanagement + Architektur, in Opfikon, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von CHF 195'632.55 und Passiven von CHF 29'736.35 zum Preise von CHF 165'896.20, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 145'896.20 als Forderung gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Walter, von Herisau, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Rolf, von Herisau, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Büchler, Jennifer Geraldine, von Herisau, in Niederhasli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli, Benjamin, von Berlingen, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.